Hanes ariannol DESIGNABILITY CHARITY LIMITED
Rhif yr elusen: 256335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.45m | £1.83m | £1.93m | £2.19m | £2.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.42m | £1.53m | £1.70m | £2.08m | £2.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.14m | £1.32m | £1.56m | £1.86m | £2.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.63k | £58.90k | £593 | £5.17k | £6.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £273.44k | £436.19k | £354.36k | £312.90k | £481.51k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.74k | £14.57k | £14.47k | £11.54k | £20.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £13.19k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.22m | £1.29m | £1.50m | £1.69m | £1.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £110.14k | £111.73k | £30.61k | £81.18k | £110.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.09k | £0 | £0 | £4.33k | £11.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £84.30k | £122.61k | £165.89k | £310.77k | £295.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.