Hanes ariannol THE PINE RIDGE DOG SANCTUARY
Rhif yr elusen: 256728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £540.77k | £415.02k | £1.02m | £1.12m | £844.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £404.73k | £383.83k | £411.74k | £406.07k | £481.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £366.52k | N/A | £852.60k | £911.17k | £618.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £174.24k | N/A | £166.39k | £207.36k | £226.35k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £285.04k | N/A | £775.87k | £804.88k | £547.09k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £379.81k | N/A | £384.19k | £376.30k | £450.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.92k | N/A | £27.55k | £29.77k | £31.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £79.53k | N/A | £107.68k | £118.47k | £141.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £80.46k | N/A | £86.60k | £93.68k | £122.14k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £24.92k | N/A | £27.55k | £29.77k | £31.18k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.