Hanes ariannol ORAL HEALTH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 263198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £983.24k | £904.56k | £941.98k | £998.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £1.03m | £858.91k | £941.53k | £1.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.81k | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £292.41k | £236.87k | £252.53k | £228.66k | £249.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £9.00k | £2.00k | £2.60k | £450 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £791.86k | £694.30k | £598.03k | £689.36k | £732.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.11k | £15.27k | £13.25k | £18.21k | £16.00k | |
|
Incwm - Arall | £9.00k | £27.81k | £38.76k | £3.15k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £1.03m | £853.38k | £935.23k | £1.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.22k | £4.69k | £5.53k | £6.31k | £5.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £57.24k | £55.15k | £55.87k | £55.88k | £75.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.22k | £4.69k | £5.53k | £6.31k | £5.11k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.