Dogfen lywodraethu STUDENT COMMUNITY ACTION - VOLUNTEERS IN CAMBRIDGE (CAMBRIDGE SCA)
Rhif yr elusen: 263361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28TH NOVEMBER 1971 AS AMENDED 26TH JANUARY 1981, 27TH JANUARY 1988, 22ND NOVEMBER 1988, 5 MARCH 2001, 7 MARCH 2001, 11 MARCH 2004 AND 9 MARCH 2006. as amended on 16 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE CAMBRIDGE AREA AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE FURTHERANCE OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CAMBRIDGE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.