Dogfen lywodraethu THE DAVID HOUSE FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 267077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 12/02/1974 AS AMENDED ON 20/01/1977 AS AMENDED ON 06/01/1981 AS AMENDED ON 09/09/2008 AS AMENDED ON 10/02/2010 AS AMENDED ON 15/11/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE CHRISTIAN FAITH AS EXPRESSED IN THE BIBLE, PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY AMONG JEWS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UK AND THE REST OF THE WORLD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.