ymddiriedolwyr MUSIC EDUCATION COUNCIL
Rhif yr elusen: 270004
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Julian Castang | Cadeirydd | 01 July 2019 |
|
|
||||
Craig Jason West | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Charlotte Louise Miller | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Emma Louise Lines | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Catherine Phillips Brady | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Stephen Andrew Cook | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Sharon Jagdev Powell | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Barry Farrimond | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Michelle Jane James | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.