Hanes ariannol MENPHYS LIMITED
Rhif yr elusen: 270700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140.53k | £312.93k | £613.89k | £1.26m | £777.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £290.66k | £409.48k | £474.62k | £636.10k | £838.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £66.01k | £60.72k | £23.81k | £9.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £301.89k | £992.18k | £391.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £27.54k | £155.71k | £272.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £251.65k | £41.12k | £36.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £32.80k | £66.49k | £77.49k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £150.00k | £815.83k | £261.42k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £285.07k | £325.02k | £413.50k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £145.76k | £308.60k | £424.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £42.48k | £41.26k | £45.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £43.79k | £2.48k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.