Hanes ariannol SHREE KUTCH SATSANG SWAMINARAYAN TEMPLE (MANDIR) LONDON
Rhif yr elusen: 271034
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.84m | £1.63m | £1.11m | £1.59m | £1.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £627.70k | £557.49k | £425.48k | £728.96k | £715.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.24m | £1.11m | £721.79k | £1.08m | £1.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.38k | £3.32k | £1.93k | £2.92k | £3.37k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £279.54k | £113.30k | £100.57k | £95.84k | £113.72k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £309.27k | £268.95k | £286.61k | £245.73k | £277.97k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £139.58k | £0 | £163.75k | £163.94k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £227.37k | £240.71k | £175.57k | £179.77k | £258.42k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £400.33k | £316.77k | £249.91k | £549.19k | £456.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.16k | £4.40k | £0 | £15.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £8.38k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £44.61k | £58.53k | £81.08k | £112.13k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.