Hanes ariannol BJS Foundation
Rhif yr elusen: 271326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £514.73k | £509.86k | £1.09m | £483.44k | £511.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £306.85k | £348.17k | £233.44k | £313.01k | £489.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £381.27k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £423.76k | £410.32k | £1.01m | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £90.97k | £99.54k | £82.92k | N/A | £130.07k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £292.07k | £332.64k | £218.65k | N/A | £477.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.78k | £15.54k | £14.79k | N/A | £12.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | N/A | £83.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £96.99k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £12.26k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.