ymddiriedolwyr STOCKBRIDGE RECREATION GROUND TRUST
Rhif yr elusen: 272262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Web | Cadeirydd | 03 March 2022 |
|
|
||||
Mavis Savage | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Michael Porter | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Glenn Curtis | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Derek Halle | Ymddiriedolwr | 21 August 2020 |
|
|
||||
Stuart MAWSON | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
Paul Tickle | Ymddiriedolwr | 03 October 2016 |
|
|
||||
TREVOR IAN DANCE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.