ymddiriedolwyr MAN GROUP PLC CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 275386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Desmyter | Cadeirydd | 21 April 2017 |
|
|
||||
Amanda Cowles | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Rachel Waters | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Abby King | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Angus Jacobs | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Christopher Pyper | Ymddiriedolwr | 28 September 2018 |
|
|
||||
KEITH FAWCITT HAYDON | Ymddiriedolwr | 31 August 2016 |
|
|||||
LYDIA JANE BOSWORTH | Ymddiriedolwr | 04 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.