ymddiriedolwyr GREAT AND LITTLE WARLEY W.I.
Rhif yr elusen: 296378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM TEE | Cadeirydd | 10 May 2016 |
|
|
||||
Jackie Cash | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Denise Traveller | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|||||
Jan Bennett | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
MAUREEN SHORT | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
DAPHNE CLARKE | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
Judy Brookes | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||
MAVIS HUMM | Ymddiriedolwr | 07 June 2013 |
|
|||||
Valerie Sullivan | Ymddiriedolwr | 13 May 2013 |
|
|
||||
RITA ANDERSON | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|||||
SUSAN CULLEN | Ymddiriedolwr | 10 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.