Hanes ariannol BRACE
Rhif yr elusen: 297965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £633.54k | £714.12k | £414.59k | £904.81k | £918.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £854.22k | £576.72k | £489.44k | £764.33k | £858.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £554.18k | £649.84k | N/A | £680.10k | £709.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £65.92k | £55.10k | N/A | £25.56k | £1.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £187.50k | £166.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.44k | £9.17k | N/A | £11.65k | £40.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £254.57k | £430.72k | N/A | £415.39k | £451.58k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £658.71k | £391.32k | N/A | £562.26k | £564.85k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £195.51k | £185.40k | N/A | £202.07k | £293.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.37k | £3.98k | N/A | £18.92k | £2.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £586.63k | £323.69k | N/A | £524.88k | £466.69k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.