Hanes ariannol FRIENDS OF VICTORIA HOSPITAL WIMBORNE
Rhif yr elusen: 299230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £152.72k | £442.18k | £292.92k | £1.04m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £351.40k | £146.24k | £73.28k | £102.96k | £363.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £29.24k | £3.21k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £973.32k | £1.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £53.81k | £47.94k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £10.47k | £10.37k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £3.21k | £16.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £961.95k | £1.37m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £101.86k | £361.65k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £1.10k | £1.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £6.82k | £6.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.