ymddiriedolwyr FRIENDS OF VICTORIA HOSPITAL WIMBORNE
Rhif yr elusen: 299230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Elizabeth Salter | Cadeirydd | 19 November 2019 |
|
|
||||
Jennifer Leeder | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Sue Saddler | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Sharon E Powell | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Dr Colin M Davidson | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Jeffery Hart | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Lee Hardy OBE | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Melanie Joy Fawcett | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
||||
Nigel John Taylor | Ymddiriedolwr | 12 January 2017 |
|
|
||||
Dr David Munroe DICKSON | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
||||
Dr DAVID CHARLES POPE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.