ymddiriedolwyr LANDULPH VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Wright | Cadeirydd | 26 April 2015 |
|
|
||||
Phillida Jermaine | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Raymond Oatham | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Joanna Lydia Butcher | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Hannah louise Stephens | Ymddiriedolwr | 23 February 2019 |
|
|
||||
Dr Ian Oram | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Christene Bowman | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Annemarie Nathan | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Sue Wright | Ymddiriedolwr | 08 March 2016 |
|
|
||||
JO PEARSON | Ymddiriedolwr | 08 March 2016 |
|
|
||||
IVOR GEORGE ROGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP BRAUND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GAYE BRAUND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.