Hanes ariannol BOWLES ROCKS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 305968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57m | £1.58m | £1.14m | £1.37m | £1.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.43m | £1.46m | £1.01m | £1.31m | £1.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £28.21k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.62k | £22.14k | £187.22k | £90.82k | £4.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £507.04k | £430.15k | £620.71k | £462.72k | £513.27k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.06m | £1.13m | £333.11k | £817.60k | £1.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.14k | £1.54k | £696 | £434 | £7.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £34.01k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £1.10m | £560.84k | £991.52k | £1.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £363.75k | £452.06k | £322.06k | £396.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £383.67k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.