ymddiriedolwyr BRIGHTON UNIT 55 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 308162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN WRIGHT | Cadeirydd | 01 April 2017 |
|
|||||
Jennifer DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Jason Poole OBE | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Angela Reeves | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Rev Anthony Murley | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Richard Wernick | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
MARTIN david JACKSON | Ymddiriedolwr | 13 January 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.