Hanes ariannol ST MARY'S SCHOOL (CALNE)
Rhif yr elusen: 309482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.11m | £19.55m | £15.95m | £16.60m | £17.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.65m | £14.85m | £15.45m | £16.31m | £17.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £933.84k | £4.40m | £504.77k | £390.34k | £257.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £634.71k | £453.62k | £323.65k | £604.97k | £652.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.52m | £14.06m | £14.69m | £15.58m | £16.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.82k | £29.85k | £20.39k | £25.18k | £102.92k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £604.05k | £409.85k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.68m | £14.00m | £14.66m | £15.30m | £16.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £788.42k | £1.01m | £1.08m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £78.38k | £68.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £788.42k | £12.13k | £11.67k | |
|
Gwariant - Arall | £969.44k | £847.45k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.