Hanes ariannol THE HOLBURNE MUSEUM
Rhif yr elusen: 310288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (44 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.16m | £1.40m | £2.00m | £1.67m | £1.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.70m | £1.78m | £1.49m | £1.76m | £1.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £115.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £531.31k | £649.07k | £1.26m | £1.06m | £1.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £331.60k | £300.30k | £207.54k | £232.12k | £356.80k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £291.10k | £442.79k | £534.08k | £365.81k | £417.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £262.50k | £30.00k | £420.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.04k | £3.11k | £352 | £62 | £1.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £14.23k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £111.50k | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.59m | £1.64m | £1.36m | £1.64m | £1.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £107.89k | £139.20k | £124.85k | £115.48k | £227.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.31k | £0 | £10.78k | £13.55k | £14.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.44k | £38.71k | £39.01k | £49.14k | £68.49k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.