Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN ABERYSTWYTH
Rhif yr elusen: 1063714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.81k | £66.40k | £62.28k | £68.10k | £56.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.52k | £66.55k | £56.67k | £65.05k | £69.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.34k | £32.35k | £23.50k | £31.95k | £28.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £250 | £1.30k | £1.22k | £11.74k | £5.06k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.