Hanes ariannol CHESHIRE, HALTON + WARRINGTON RACE AND EQUALITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1088019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £220.31k | £236.29k | £297.58k | £442.50k | £686.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £216.40k | £220.57k | £248.39k | £342.61k | £640.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £126.98k | £151.41k | £75.49k | £121.16k | £220.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.82k | £60.77k | £110.25k | £76.63k | £212.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £219.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £425.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £40.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £354 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £640.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.