Hanes ariannol CITIZENS ADVICE STROUD & COTSWOLD DISTRICTS LTD
Rhif yr elusen: 1096398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £506.55k | £250.71k | £614.04k | £730.81k | £693.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £495.30k | £443.81k | £502.86k | £591.78k | £554.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.80k | £51.82k | £26.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £258.50k | N/A | £280.91k | £314.79k | £454.03k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £50.33k | N/A | £84.04k | £66.93k | £41.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £196 | £399 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £455.26k | N/A | £529.74k | £663.41k | £652.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £958 | N/A | £70 | £71 | £245 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £50.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £494.94k | N/A | £434.01k | £553.02k | £509.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £360 | N/A | £68.85k | £38.76k | £45.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.61k | N/A | £4.15k | £4.54k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £20.84k | £2.10k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.