Hanes ariannol FREEWAYS TRUST
Rhif yr elusen: 1102216
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.34m | £890.62k | £905.51k | £956.04k | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £592.67k | £684.84k | £645.99k | £661.33k | £836.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £493.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £493.50k | £0 | £5.15k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £48.20k | £12.71k | £26.68k | £24.88k | £114.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £779.75k | £857.59k | £873.47k | £930.75k | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.48k | £20.32k | £196 | £415 | £13.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £592.67k | £684.84k | £645.99k | £661.33k | £836.17k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.84k | £11.71k | £13.45k | £14.34k | £14.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.