ymddiriedolwyr DISASTER AID UK & IRELAND
Rhif yr elusen: 1103165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr PAMELA RUTH JOYCE | Cadeirydd |
|
||||||||||
Eric Russell | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|||||||||
Peter Hazell | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||||
Keith Dobson | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||||||
Craig Roberts | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||||||
ROBERT STRACHAN | Ymddiriedolwr | 06 February 2014 |
|
|||||||||
JOHN FORSTER | Ymddiriedolwr | 10 April 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.