Hanes ariannol DR KERSHAW'S HOSPICE
Rhif yr elusen: 1105924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.30m | £4.62m | £4.37m | £4.32m | £4.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.20m | £4.83m | £3.38m | £3.69m | £4.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £70.00k | £1.16m | £415.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £870.32k | £2.20m | £2.39m | £2.02m | £1.13m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £957.97k | £974.91k | £413.73k | £666.01k | £1.35m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.42m | £1.41m | £1.45m | £1.60m | £2.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £43.82k | £43.03k | £33.09k | £19.02k | £29.92k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £89.98k | £18.31k | £38.48k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £338.37k | £293.31k | £508.69k | £1.01m | £523.49k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.67m | £2.72m | £2.88m | £3.17m | £3.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £532.92k | £443.71k | £388.47k | £522.46k | £637.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.32k | £18.91k | £26.39k | £28.24k | £22.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.66m | £110.49k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.