Dogfen lywodraethu L&NWR SOCIETY
Rhif yr elusen: 1110210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 MAY 2004 AS AMENDED 21 MAY 2005. AS AMENDED ON 26/05/2012 as amended on 09 Jun 2018 as amended on 08 Jun 2019 as amended on 24 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL ASPECTS OF THE LONDON AND NORTH WESTERN RAILWAY , INCLUDING THE STUDY AND PRESERVATION OF INFORMATION, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS, MODELS AND OTHER MATERIAL PERTAINING TO THE RAILWAY COMPANY AND RELATED ORGANISATIONS AND SUBJECTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.