Hanes ariannol BROMSGROVE DISTRICT HOUSING TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1111423
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.95m | £25.86m | £24.83m | £24.87m | £24.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.94m | £20.33m | £19.81m | £20.99m | £23.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £303.74k | £303.38k | £303.74k | £303.74k | £323.78k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £481.00k | £1.03m | £899.00k | £360.00k | £1.06m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £22.94m | £24.56m | £23.88m | £23.35m | £23.77m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £31.00k | £31.00k | £53.00k | £25.00k | £176.00k | |
|
Incwm - Arall | £979.00k | £1.27m | £901.00k | £1.50m | £863.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.94m | £20.33m | £19.81m | £20.99m | £23.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.43k | £50.66k | £44.54k | £53.34k | £63.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.