Hanes ariannol INTERNATIONAL FINANCE FACILITY FOR IMMUNISATION COMPANY
Rhif yr elusen: 1115413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.05m | £65.47m | £1.06bn | £523.66m | £443.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.58m | £189.06m | £171.74m | £1.06bn | £413.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £477.92m | N/A | £368.46m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.68m | £47.15m | £1.06bn | £523.17m | £433.93m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.37m | £18.32m | £3.51m | £484.41k | £9.07m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.48m | £170.70m | £166.41m | £1.05bn | £393.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.10m | £18.36m | £5.33m | £8.91m | £19.78m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.48m | £1.65m | £1.65m | £1.72m | £1.84m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £164.76m | £1.05bn | £392.15m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.44m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.