Hanes ariannol THE COOKE E-LEARNING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1111178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £348.52k | £385.09k | £411.92k | £397.74k | £344.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £320.21k | £331.19k | £434.84k | £367.09k | £374.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £75.37k | N/A | N/A | £108.47k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.32k | £138.89k | £206.56k | £37.67k | £109.92k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.