Hanes ariannol ST JOHN'S COLLEGE CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.77m | £36.79m | £32.77m | £36.83m | £49.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.90m | £45.75m | £45.37m | £48.45m | £52.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £616.14k | £919.99k | £119.86k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.81m | £3.53m | £10.17m | £7.50m | £9.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.62m | £2.48m | £1.27m | £1.72m | £2.41m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.64m | £16.37m | £16.64m | £18.88m | £20.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.75m | £1.67m | £8.78m | £5.85m | £6.88m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.70m | £16.08m | £13.47m | £14.58m | £24.38m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £96.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £26.00k | £0 | £10.00k | £32.00k | £1.06m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £35.02m | £35.48m | £35.67m | £38.70m | £40.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.00m | £9.36m | £8.74m | £8.82m | £10.38m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £84.00k | £87.00k | £87.00k | £101.00k | £117.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £190.00k | £100.00k | £63.00k | £56.00k | £79.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.60m | £6.12m | £6.34m | £6.03m | £6.94m | |
|
Gwariant - Arall | £878.00k | £914.00k | £955.00k | £928.00k | £1.07m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.