ymddiriedolwyr CLYTHA GROUP RDA LIMITED
Rhif yr elusen: 1126592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penelope Joanne Tooze | Cadeirydd | 13 November 2018 |
|
|
||||
Angela McGregor | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Angela Muriel Gould | Ymddiriedolwr | 04 August 2021 |
|
|
||||
Alison Pinkerton Spencer | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Bettina Belinda Boxhall-James | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Dr Julie Alexander | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Alison Mary Morgan | Ymddiriedolwr | 19 February 2019 |
|
|
||||
Jennifer Mary Richards | Ymddiriedolwr | 16 September 2014 |
|
|
||||
RACHEL GILLIAN WOLVERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.