Hanes ariannol Families Together Suffolk
Rhif yr elusen: 1127760
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £286.64k | £383.96k | £547.49k | £665.04k | £788.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £299.69k | £412.01k | £445.02k | £617.11k | £691.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £122.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £53.16k | £40.50k | £83.77k | £74.20k | £75.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £499.33k | £542.02k | £636.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £47.98k | £123.00k | £151.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £182 | £26 | £689 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £444.88k | £617.03k | £640.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £145 | £84 | £51.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.