ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN, CASTLE HILL, EALING
Rhif yr elusen: 1133772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Ann Georgina Auckland | Cadeirydd | 23 April 2017 |
|
|
||||
EMMA HARNIMAN | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Iain Nigel Paul | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Constantinos Horattides | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Ledwith | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
John George Anniss | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Ewen McKinnon | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Rev Ruth Margaret Robinson | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|
||||
JENNIFER LOUISE WHADCOAT | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Xiaoe Li | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Janet Sehgal | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Jonathan Richard Yarrall | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Ann Louise Toley | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
David Meredith Gillingham | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
James Edmund Morrow Mr | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||
Linda Vivien Rivans | Ymddiriedolwr | 28 May 2019 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Maffett | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|||||
Elizabeth Jane Mary Cooper | Ymddiriedolwr | 22 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.