Hanes ariannol KING'S ARMS PROJECT (BEDFORD)
Rhif yr elusen: 1139956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39m | £1.35m | £1.54m | £1.83m | £1.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.38m | £1.41m | £1.53m | £1.75m | £1.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £646.23k | £652.90k | £845.69k | £669.10k | £939.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £50.54k | £24.44k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £181.08k | £168.50k | £122.18k | £127.51k | £161.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.21m | £1.16m | £1.42m | £1.69m | £1.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £655 | £851 | £353 | £142 | £879 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £18.25k | £0 | £10.97k | £7.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.33m | £1.35m | £1.46m | £1.70m | £1.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £53.62k | £55.84k | £54.21k | £53.28k | £63.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £6.00k | £5.50k | £4.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.57m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £21.26k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.