Hanes ariannol EMMAUS LEICESTERSHIRE AND RUTLAND
Rhif yr elusen: 1146326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £634.23k | £719.02k | £866.64k | £574.92k | £439.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £641.72k | £593.42k | £588.58k | £604.42k | £469.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £95.24k | £94.09k | £7.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £203.68k | £351.14k | £527.43k | £161.16k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £264.47k | £201.07k | £176.97k | £250.17k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £166.04k | £166.79k | £161.88k | £161.66k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £32 | £26 | £7 | £8 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £361 | £1.92k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £640.87k | £586.15k | £588.58k | £604.42k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £850 | £7.27k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.62k | £10.10k | £10.08k | £10.95k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £128.63k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.