Hanes ariannol CHARITY FOR ST JOSEPH'S MISSIONARY SOCIETY (GENERALATE)
Rhif yr elusen: 1148980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.77m | £4.22m | £2.97m | £3.26m | £6.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.99m | £3.14m | £3.48m | £3.20m | £3.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.79m | £3.12m | £1.96m | £2.17m | £4.97m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £959.95k | £1.10m | £1.01m | £1.09m | £1.31m | |
|
Incwm - Arall | £14.28k | £5.87k | £2.60k | £4.30k | £5.62k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £575.99k | £317.07k | £163.49k | £269.10k | £99.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.85m | £2.96m | £3.31m | £2.99m | £2.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £132.90k | £183.52k | £169.27k | £203.21k | £350.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £97.08k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.07m | £2.28m | £2.64m | £2.42m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £128.71k | £178.87k | £165.08k | £198.06k | £343.66k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.