ymddiriedolwyr ARTIS COMMUNITY/CYMUNED LTD
Rhif yr elusen: 1150201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esther Morris | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
John Stephen Garrett | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Newby | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Heidi Caroline Wilson | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
Mary Clare Hudson | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
||||
DAVID CHARLES PITTICK | Ymddiriedolwr | 11 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.