ymddiriedolwyr DUXFORD COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1157964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY NIELLE CLARKE | Cadeirydd | 28 April 2014 |
|
|
||||
Christine Rose Lawrance | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Robert James Brisley | Ymddiriedolwr | 21 August 2021 |
|
|
||||
Malcolm Patrick Hyde | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
Barbara Barker | Ymddiriedolwr | 14 December 2019 |
|
|
||||
Peter William Dee | Ymddiriedolwr | 14 December 2019 |
|
|
||||
Lesley Hale | Ymddiriedolwr | 09 March 2019 |
|
|||||
Judith Tarrant | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
|
||||
Dr Harold Adrian Stuart Tarrant | Ymddiriedolwr | 27 August 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.