ymddiriedolwyr HUNDRED FAMILIES
Rhif yr elusen: 1161287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN HODKIN | Cadeirydd | 26 January 2019 |
|
|
||||
Lorraine Jones | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Andrea Claire Dollery | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Robert Charles Lewis Little | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
MICK FOOTE | Ymddiriedolwr | 17 September 2017 |
|
|||||
SIMON HENDY | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
||||
DONALD PHILPOTTS | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.