ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF NORTH ORMESBY
Rhif yr elusen: 1164224
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roland Major | Cadeirydd | 28 April 2019 |
|
|
||||
Ibiwari Chinyere Dagogo-Warsu | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Sarah Collyer | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Rev Victor Alleh | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Samuel Dagogo Wariso | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Jane Holliday | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|
||||
MARION COOK | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
Julie Major | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
Tracy Jane Thompson | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Lee-Anne Rose | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.