ymddiriedolwyr INTERMEDIARIES FOR JUSTICE
Rhif yr elusen: 1177874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (202 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATHERINE O'NEILL | Cadeirydd | 01 February 2018 |
|
|
||||
Emma Jane Hudson | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Catherine Chamberlain | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Susan Stewart | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Rochelle Cowan | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Paul Redfern | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Francesca Castellano | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
ESTHER RUMBLE | Ymddiriedolwr | 24 March 2018 |
|
|
||||
ROBERT THOMAS | Ymddiriedolwr | 17 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.