Dogfen lywodraethu 110EVENTS
Rhif yr elusen: 1178604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 FEB 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 MAY 2018 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 31 MAY 2018 as amended on 25 Feb 2021 as amended on 15 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE ISLAMIC EDUCATION FOR THE SHI?A MUSLIM COMMUNITY LIVING IN THE UK BY: - PROVIDING GRANTS TO SUPPORT STUDENTS STUDYING AT UNIVERSITIES IN THE UK. - PROVIDING EDUCATIONAL RELIGIOUS EVENTS IN ORDER TO ENHANCE UNDERSTANDING OF ISLAM?S TEACHINGS FROM THE SHI?A TWELVER (SHI?A ITHNA ASHERI) SCHOOL OF THE ISLAMIC SECT.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.