Hanes ariannol ACUMEN COMMUNITY BUILDINGS
Rhif yr elusen: 1177852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.62k | £81.75k | £186.65k | £197.68k | £143.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.22k | £66.94k | £175.12k | £164.37k | £182.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.20k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.88k | £17.81k | £63.13k | £28.09k | £14.68k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.