Hanes ariannol GENESIS RESEARCH TRUST
Rhif yr elusen: 1179130
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £439.35k | £2.69m | £1.18m | £1.18m | £378.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £939.17k | £989.30k | £902.83k | £902.83k | £641.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £2.14m | £981.09k | £127.12k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £474.14k | £118.76k | £232.71k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £2.05m | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £76.17k | £78.78k | £90.59k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £1.00k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £703.39k | £639.58k | £639.58k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £285.91k | £263.25k | £263.25k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £27.26k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.