ymddiriedolwyr AYLESBURY AND WENDOVER RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Rhif yr elusen: 1179542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tina Christine Theobald | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Ruth Elizabeth Towell | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
CLAIRE WATSON | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
VANESSA ANN MORGAN | Ymddiriedolwr | 22 September 2017 |
|
|
||||
ALISON SHIPLEY | Ymddiriedolwr | 09 July 2015 |
|
|
||||
JEAN KENNEDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE COX | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.