ymddiriedolwyr RUTLAND MUSICAL THEATRE
Rhif yr elusen: 513497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMAS DAVID JOHNSON | Cadeirydd | 10 September 2018 |
|
|||||
Christine Ruth McClelland | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Victoria Norton | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Jennifer Annette South | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Helen Young | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Laura Elizabeth Ray | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
||||
Katie Rebecca Anne Ross | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Louis Francois Brandt | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.