ymddiriedolwyr THE OLD BARN ORCHESTRAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1184351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Tasker | Cadeirydd | 11 October 2019 |
|
|
||||
Shirley Hoult | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Alexander Brewer | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Jill Patricia Cole | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Colin Brown | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
Karen Brown | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
Robert Cox | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.