ymddiriedolwyr LOCAL SOLUTIONS
Rhif yr elusen: 515060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazel Julie Snell | Cadeirydd | 08 February 2017 |
|
|
||||||||
Melanie Catherine Harvey | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||||||
Karl Clawley | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||||||
Elliott Francis Morrison | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||||||
Suzanne Mazzone | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||||
Serena Margaret Kennedy | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||||||
Jillian Margaret Jones | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|||||||||
Dr Bruce Weir Taylor | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||||||
Helen Ruth Heap | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||||||
Rev Canon Dr Crispin Pailing | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|||||||||
JONATHAN HOWARD HENRY MOUNSEY FCA | Ymddiriedolwr | 24 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.