ymddiriedolwyr PUBLIC INTEREST LAW CENTRE
Rhif yr elusen: 1192355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth O'Hara | Cadeirydd | 20 March 2023 |
|
|
||||
David Ncube | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Samuel Warwood | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Suzanne Elizabeth Muna | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Ayesha Taylor | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Louella Crisfield | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Niall Dominic Mulholland | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.